ROUTE 61 (INTERNATIONAL)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity identifies & equips mentors to help children & adults to navigate life, including Christian spiritual teaching & discipleship, primarily in Kenya. We provide grants to assist organisations working with children in the juvenile justice system & their families, to provide psychosocial & holistic programmes, as well as workshops promoting family, relationships, education & well-being.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cenia
Llywodraethu
- 15 Mai 2020: CIO registration
- ROUTE 61 (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary BROOKES | Ymddiriedolwr | 23 January 2021 |
|
|||||
Sarah Ruth Bennett | Ymddiriedolwr | 04 May 2019 |
|
|
||||
Dr Jeremy Sinclair Goodman | Ymddiriedolwr | 04 May 2019 |
|
|
||||
Derek John Oliver | Ymddiriedolwr | 04 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.99k | £16.95k | £23.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.11k | £23.01k | £24.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 27 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 27 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 18 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 18 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 May 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO BE CARRIED OUT IN KENYA AND SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE:- 4.1. TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH; AND 4.2. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE PROJECTS AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
63 Shearwater Road
HEMEL HEMPSTEAD
Hertfordshire
HP3 0GB
- Ffôn:
- 07521394517
- E-bost:
- contact@route61.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window