ymddiriedolwyr MOVING ON PROJECT PORTSMOUTH (MOPP)
Rhif yr elusen: 1185356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (141 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Jane Knight | Cadeirydd | 17 September 2019 |
|
|
||||
Trevor Field | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
LEE YEATS | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Hayley louise Thomas | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
Stephen Lowe | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Danielle Beresford | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.