Hanes ariannol THE PONTYPOOL AND BLAENAVON RAILWAY COMPANY (1983) LIMITED
Rhif yr elusen: 514809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (156 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £137.53k | £313.53k | £71.92k | £271.58k | £216.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £111.83k | £151.10k | £125.84k | £190.09k | £212.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.