ymddiriedolwyr THE PONTYPOOL AND BLAENAVON RAILWAY COMPANY (1983) LIMITED
Rhif yr elusen: 514809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (156 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Turton | Cadeirydd | 18 February 2014 |
|
|
||||
Chris Barnes | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Marcus Perham | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Linda Caroline Lewis | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
||||
Stephen John Vincent | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
||||
Shakira Mahabir | Ymddiriedolwr | 23 August 2019 |
|
|||||
John Paton | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
||||
ROBIN ANTHONY CORNELIUS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR ALEX HINSHELWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALEX SPENCER GOURLAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.