ESSEX COUNTY FEDERATION OF YOUNG FARMERS' CLUBS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education and development of young people through a variety of activities and competitions including public speaking, stock judging, cookery and sports. 10 clubs across the county organise their own weekly meeting. Emphasis on social, fundraising and travel opportunities too.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Essex
Llywodraethu
- 21 Ebrill 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 301449 ESSEX COUNTY FEDERATION OF YOUNG FARMERS' CLUBS
- 10 Medi 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Paget Holland | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
Christopher James Harold Philpot | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
Jeremy Freeman | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Guy French | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Miles Leeder | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.65k | £61.95k | £118.74k | £187.97k | £149.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £135.28k | £52.19k | £156.28k | £92.05k | £128.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.91k | £3.25k | £552 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 17 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 17 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 10 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG MEMBERS OF THE PUBLIC AT LARGE IN AGRICULTURE, HOME CRAFTS,COUNTRY LIFE AND RELATED SUBJECTS. (2) IN THE INTERESTS OF THE SOCIAL WELFARE OF SUCH MEMBERS TO PROVIDE AND PROMOTE THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS, BEING FACILITIES WHICH WILL IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE AND WILL ASSIST IN THE DEVELOPMENT OF THEIR SPIRITUAL AND MENTAL CAPACITIES, SELF-RELIANCE AND INDIVIDUAL RESPONSIBILITY SO THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF THE COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WHITBREADS BARN
CHATHAM GREEN
LITTLE WALTHAM
CHELMSFORD
ESSEX
CM3 3LQ
- Ffôn:
- 01245360442
- E-bost:
- office@essexyfc.co.uk
- Gwefan:
-
essexyoungfarmers.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window