ymddiriedolwyr THE LEWIS CARROLL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1187658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Victoria Francis Chapman | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Steve Kimminau | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Jonathan Mark Cheal | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Sarah Anne Stanfield | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Tracy Ann Gribble | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|||||
BRIAN DAVID SIBLEY | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Judith Van de Berg | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||
Jane Veronica Skelly | Ymddiriedolwr | 13 November 2020 |
|
|
||||
Mark Johnstone Davies | Ymddiriedolwr | 13 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.