SCARBOROUGH TALKING NEWS FOR THE BLIND AND PARTIALLY-SIGHTED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Weekly recording of local news for the blind and partially sighted. Occasional audio magazine also produced.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 October 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 30 Ebrill 1984: Cofrestrwyd
- SCARBOROUGH TALKING NEWS (Enw gwaith)
- SCARBOROUGH TALKING NEWSPAPER (Enw blaenorol)
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Grunwell Grunwell | Cadeirydd | 11 July 2023 |
|
|
||||
JAMES MARTIN JOHNSON | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||
Trevor Bulcock Bulcock | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Stephanie Brown | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/10/2022 | 30/10/2023 | 30/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £220 | £9.54k | £1.03k | £1.59k | £8.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.21k | £1.53k | £4.68k | £3.06k | £5.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2024 | 04 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 12 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 DECEMBER 1982 AS AMENDED 12 DECEMBER 1983, 25 NOVEMBER 1985 AND 19 NOVEMBER 2001.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE BLIND, OR THE PARTIALLY-SIGHTED, OR THOSE LABOURING UNDER SOME TEMPORARY OR PERMANENT INCAPACITY OR DISABILITY WHICH MAKES READING A STRAIN, BY THE PROVISION OF RECORDED TAPES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
46A HIGH STREET
SCALBY
SCARBOROUGH
YO13 0PS
- Ffôn:
- 01723368085
- E-bost:
- mary.grunwell@btinternet.com
- Gwefan:
-
WWW.SCARBOROUGHTALKINGNEWS.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window