Hanes ariannol THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE ALNWICK HOSPITALS

Rhif yr elusen: 514863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.83k £178 £6.61k £4.22k £5.54k
Cyfanswm gwariant £6.90k £585 £886 £9.86k £1.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A