Hanes ariannol SUNFLOWERS CHILDREN'S ACTION GROUP

Rhif yr elusen: 1186308
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £48.73k £50.88k £100.12k £79.30k £130.88k
Cyfanswm gwariant £25.95k £37.60k £68.63k £83.93k £87.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A