KNOWLE AND DORRIDGE ROUND TABLE CHARITABLE TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
As part of the National Association of Round Tables, Knowle & Dorridge Round Table carries out its purpose through a nationally set standard approach adopted by all Round Tables in the UK. Round Table members meet twice a month for social activities, quarterly for business meetings, and annually for the AGM. We run three charity fundraisers annually; Dorridge Day, Santa float, K&D Drinks Festival.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
75 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Solihull
Llywodraethu
- 09 Hydref 2019: Cofrestrwyd
- KNOWLE AND DORRIDGE ROUND TABLE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Mabon | Cadeirydd | 22 May 2021 |
|
|
||||
Neil Mackay | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Chris Wills | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Richard Faulkner | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Philip Gray | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.48k | £56.20k | £51.06k | £42.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.32k | £42.47k | £39.14k | £53.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 06 Chwefror 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 06 Chwefror 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 04 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 04 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 02 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 02 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 12 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 27 SEP 2019
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES HEREBY DECLARE THAT THEY SHALL STAND POSSESSED OF THE TRUST FUND UPON TRUST TO PAY OR APPLY THE SAME OR ANY PART OR PARTS THEREOF AND THE INCOME ARISING THEREFROM OR ANY PART OR PARTS THEREOF FOR SUCH CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND & WALES AND OR TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH ONE OR MORE CHARITABLE BODIES TRUSTS ASSOCIATIONS INSTITUTIONS OR ORGANISATIONS ESTABLISHED FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS AFORESAID AND IN SUCH SHARES AND IN SUCH MANNER AS THE CLUB IN ORDINARY MEETING SHALL IN ITS ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE OR SELECT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NATIONAL ASSOCIATION ROUND TABLES
MARCHESI HOUSE
4 EMBASSY DRIVE
EDGBASTON
BIRMINGHAM
B15 1TP
- Ffôn:
- 01214564567
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window