ST MARY'S WASHINGTON PTA

Rhif yr elusen: 1185465
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are a Parents Teachers Association working with and for and with St Mary's County Primary School in Washington, West Sussex. Our primary purpose is to raise funds to support the education and environment of the pupils.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £4,304
Cyfanswm gwariant: £7,418

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Medi 2019: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kerry Baldey Ymddiriedolwr 01 December 2022
Dim ar gofnod
Chris Lamb Ymddiriedolwr 30 November 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.43k £2.93k £2.10k £4.30k
Cyfanswm gwariant £8.08k £2.58k £5.15k £7.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 27 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 27 Gorffennaf 2024 363 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Gorffennaf 2023 253 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 25 Mawrth 2022 145 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. MARYS C E PRIMARY SCHOOL
SCHOOL LANE
WASHINGTON
PULBOROUGH
RH20 4AP
Ffôn:
01903892401
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael