KHS FRIENDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
KHS Friends aim is to develop effective relationships between staff, parents and others associated with Kirkleatham Hall Special School, based in Redcar in the North East of England. Also to engage in activities or provide facilities or equipment which support the school and advance the education of the pupils.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 18 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Redcar And Cleveland
Llywodraethu
- 24 Medi 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Louise Learman | Cadeirydd | 18 June 2019 |
|
|
||||
Jennifer Shanley | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Kim Quine | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Simmone Thompson | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/06/2020 | 18/06/2021 | 18/06/2022 | 18/06/2023 | 18/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.78k | £1.54k | £2.07k | £11.07k | £4.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £899 | £787 | £1.67k | £4.91k | £7.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 18 Mehefin 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Mehefin 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Mehefin 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Mehefin 2021 | 03 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Mehefin 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 JUN 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE ASSOCIATION (THE OBJECTS) IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: 2.1 DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL 2.2 ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KIRKLEATHAM HALL SCHOOL
KIRKLEATHAM
REDCAR
TS10 4QR
- Ffôn:
- 01642483009
- E-bost:
- KHSFriends@khs.rac.sch.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window