FRIENDS OF PEVENSEY AND WESTHAM SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The raising of funds to ensure the highest enrichment for the children and community surrounding Pevensey and Westham school
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2021
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 2019: Cofrestrwyd
- PAWS PFT (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Hilton | Cadeirydd | 01 September 2019 |
|
|
||||
Emma Dann | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Joanne Andrew | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.83k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.50k | £1.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 308 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 308 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 674 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 674 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 03 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 03 Mawrth 2022 | 246 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 SEP 2019 AS AMENDED ON 24 OCT 2019
Gwrthrychau elusennol
THE AIMS OF THE ASSOCIATION ARE TO ADVANCE THE EDUCATION AND WELLBEING OF THE PUPILS OF THE SCHOOL BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL AUTHORITY)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pevensey & Westham C of E Primary S
86 High Street
Westham
PEVENSEY
BN24 5LP
- Ffôn:
- 07359046165
- E-bost:
- pawsfundraisingteam@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window