Ymddiriedolwyr FAKENHAM BAPTIST COMMUNITY CHURCH

Rhif yr elusen: 1186184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
WILLIAM BELL CUTHILL Cadeirydd 06 November 2019
Dim ar gofnod
Dr Jonathan Paul Baker Ymddiriedolwr 27 October 2024
Dim ar gofnod
Karen Ann Sarah Strong Ymddiriedolwr 05 November 2023
Dim ar gofnod
David Mills Ymddiriedolwr 06 November 2022
Dim ar gofnod
Dermot Francis Nelligan Ymddiriedolwr 06 November 2022
Dim ar gofnod
Lynette Jane Nash Ymddiriedolwr 24 November 2019
Dim ar gofnod
William Reginald Strong Ymddiriedolwr 24 November 2019
Dim ar gofnod