Ymddiriedolwyr TWO MILE ASH PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1186248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sarah Dyer Cadeirydd 01 March 2023
Dim ar gofnod
Isabella Joyce Ymddiriedolwr 21 March 2023
Dim ar gofnod
Natasha Cheriyan Ymddiriedolwr 03 October 2022
Dim ar gofnod
Rachel Burnside Ymddiriedolwr 03 October 2022
Dim ar gofnod
Gemma Hill Ymddiriedolwr 01 October 2022
Dim ar gofnod
Kelly Garner Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
Susan Mitchell Ymddiriedolwr 20 March 2019
Dim ar gofnod
Tracy Fenton Ymddiriedolwr 20 March 2019
Dim ar gofnod