NEWPORT PHAB CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our activities encourage people who are disabled to intergrate with non disabled on an equal platform. We annually attend Rotary Sports Days. An annual holiday to Butlins, Minehead and occassional trips.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 12 February 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Casnewydd
Llywodraethu
- 08 Mawrth 1984: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Smart | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Kathryn Hickey | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Pauline Heath | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
JULIE ANDRESS | Ymddiriedolwr | 20 August 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/02/2020 | 12/02/2021 | 12/02/2022 | 12/02/2023 | 12/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.64k | £2.71k | £4.70k | £3.65k | £4.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.79k | £1.36k | £4.14k | £2.04k | £3.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 12 Chwefror 2024 | 13 Chwefror 2025 | 63 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 12 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Chwefror 2023 | 08 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Chwefror 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Chwefror 2021 | 10 Hydref 2022 | 302 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 12 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Chwefror 2020 | 12 Chwefror 2021 | 62 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 12 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 SEPTEMBER 1981 AS AMENDED 16 FEBRUARY 1984
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF ILLNESS, SICKNESS AND SUFFERING OF PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF NEWPORT, GWENT, BY BRINGING SUCH PERSONS INTO CLOSER ASSOCIATION WITH ABLE-BODIED PEOPLE AND THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION OF SUCH PERSONS. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF THE CONSTITUTION).
Maes buddion
NEWPORT, GWENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
48 ELGAR AVENUE
NEWPORT
NP19 9SU
- Ffôn:
- 07722547327
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window