XENIA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Migrant women learning English (sometimes called learners) attend welcoming workshops alongside other fluent English speaking women (sometimes called speakers). These weekly workshops currently take place in community spaces in London, primarily delivered in partnership with the Hackney Museum. Travel expenses and childcare are provided for women in need of them.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £19,086 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 06 Ebrill 2020: CIO registration
- XENIA WOMEN (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lelah Palmer | Ymddiriedolwr | 09 March 2024 |
|
|
||||
Emma Jones | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
Natalie Brook | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Lois Simes | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Dawn Plimmer | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|||||
Samantha Shaw | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.66k | £83.36k | £102.21k | £123.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.88k | £63.80k | £71.45k | £101.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.00k | £12.48k | £23.03k | £19.09k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT AMONGST WOMEN IN THE UK WHO MAY BE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR GENDER, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF OR CREED, EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT, PARENTAL SITUATION, MARITAL STATUS, IMMIGRATION STATUS OR LANGUAGE ABILITY, TO RELIEVE THEIR NEEDS AND ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY, IN PARTICULAR BY: • PROVIDING A NETWORK GROUP WHICH ENCOURAGES AND ASSISTS WOMEN TO DEVELOP THEIR ABILITY TO COMMUNICATE IN ENGLISH, BUILDS CONFIDENCE AND ENABLES THEM TO PARTICIPATE MORE EFFECTIVELY IN THE WIDER COMMUNITY; • RAISING PUBLIC AWARENESS OF THE ISSUES AFFECTING SUCH WOMEN GENERALLY AND IN RELATION TO THEIR SOCIAL EXCLUSION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Hackney Museum
1 Reading Lane
London
E8 1GQ
- Ffôn:
- 07835277776
- E-bost:
- welcome@xenia.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window