Ymddiriedolwyr COR MEIBION Y BONTFAEN COWBRIDGE MALE VOICE CHOIR

Rhif yr elusen: 514917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JONATHAN HUGH WILKS Cadeirydd 29 March 2016
Dim ar gofnod
John Beresford Austin Williams Ymddiriedolwr 27 March 2019
Dim ar gofnod
Jeffrey Wood Ymddiriedolwr 27 March 2019
Dim ar gofnod
RAYMOND MCCABE Ymddiriedolwr 26 August 2013
Dim ar gofnod
Philip Thomas Insley Ymddiriedolwr 01 April 2013
Dim ar gofnod
Christopher Peter Rooney Ymddiriedolwr 01 April 2013
Dim ar gofnod
LEON FEAR Ymddiriedolwr 06 September 2012
Dim ar gofnod
TERRY BUNSTON Ymddiriedolwr 05 September 2012
Dim ar gofnod
MR ROBERT HYWEL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod