BOXES OF BASICS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE RELIEF OF THOSE IN NEED, BY REASON OF FINANCIAL HARDSHIP, ILL-HEALTH, DISABILITY OR OTHER DISADVANTAGE IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME THINK FIT AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH FOOD PACKAGES AND/OR GRANTS OF MONEY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHER MANN | Cadeirydd | 07 November 2019 |
|
|
||||
Raizel Stern | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
Yosef Goldberg | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.85k | £136.48k | £84.45k | £80.61k | £121.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.98k | £199.35k | £65.65k | £56.16k | £60.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 08 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 08 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 31 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 31 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 09 Mai 2023 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 09 Mai 2023 | 39 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THOSE IN NEED, BY REASON OF FINANCIAL HARDSHIP, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY OR OTHER DISADVANTAGE IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME THINK FIT AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH FOOD PACKAGES AND/OR GRANTS OF MONEY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37 Avenue Road
London
N15 5JG
- Ffôn:
- 02088008833
- E-bost:
- office.boxesofbasics@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window