ASSOCIATION OF NHS CHARITIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are the national charity partner of the NHS. We mobilise the collective power of NHS charities and the nation to help the NHS go further for patients, staff and communities, ensuring extra support goes where it is most needed and enabling the NHS to advance in a rapidly changing world. Our vision is a future with a thriving NHS and the best possible healthcare for everyone.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£9,515,294
Roddion a chymynroddion | £5.39m | |
Weithgareddau elusennol | £611.15k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £958.78k | |
Buddsoddiadau | £2.55m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£24,232,101
Codi arian | £1.94m | |
Weithgareddau elusennol | £22.29m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.94m | |
Gwariant elusennol | £22.29m |
Pobl

62 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 4 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 2 |
£100k i £110k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 06 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1125687 ASSOCIATION OF NHS CHARITIES
- 25 Tachwedd 2019: Cofrestrwyd
- NHS CHARITIES TOGETHER (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Sangster Phippen | Cadeirydd | 25 September 2024 |
|
|
||||
Nicola Gilham | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|||||
Professor chris harrison | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|||||
Joanne Revill | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Khalil ur Rehman | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
James Clarke | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Sarah Brampton | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Sarah Louise Armstrong | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Jayne Elizabeth Mee | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Antony Tiernan | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
AMARJIT SINGH | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Jane Helen Ferguson | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||
Christopher Robert Burghes | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
TIMOTHY HUGH DIGGLE | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £158.35m | £11.90m | £6.99m | £9.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.53m | £47.65m | £22.73m | £24.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £166.17k | £204 | £624.07k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £157.68m | £11.30m | £5.23m | £5.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £146.00k | £152.93k | £205.42k | £958.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £417.00k | £364.43k | £585.00k | £611.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £112.00k | £79.31k | £970.68k | £2.55m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £10.20k | £406.55k | £170.40k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £48.40m | £46.06m | £20.31m | £22.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.13m | £1.59m | £2.41m | £1.94m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.92k | £79.66k | £36.52k | £55.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £47.89m | £44.09m | £18.06m | £15.99m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £44.00k | £58.31k | £77.88k | £53.18k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £1 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £106.97m | £86.35m | £70.51m | £52.44m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £191.00k | £15.34m | £15.25m | £11.88m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20 NOV 2019 as amended on 14 Jan 2021 as amended on 22 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT: (A) THE ADVANCEMENT OF HEALTH, AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITATION, THE PROMOTION OF THE EFFECTIVE WORKING OF NHS CHARITIES; (B) THE ADVANCEMENT AND PROMOTION OF KNOWLEDGE AND EDUCATION IN RELATION TO NHS CHARITIES AND THEIR PURPOSES INCLUDING BY ENGAGING IN AND SUPPORTING RESEARCH (AND THE DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS); AND (C) THE FURTHERANCE BY ANY OTHER MEANS OF THE CHARITABLE PURPOSES OF ALL OR ANY NHS CHARITIES GENERALLY. 3.2 NOTHING IN THESE ARTICLES SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CHARITY FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 OR SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ASSOCIATION OF NHS CHARITIES
SUITE 68
LAKE VIEW HOUSE
WILTON DRIVE
WARWICK
CV34 6RG
- Ffôn:
- 0300 303 5748
- E-bost:
- info@anhsc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window