NEWLYN FISHING, INDUSTRY AND SEAFARERS HERITAGE (FISH) TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public in the past, present and future of the Fishing, Industry, Community and Culture of Newlyn
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,999 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cernyw
Llywodraethu
- 08 Ebrill 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Derath May Durkin LLB | Cadeirydd | 27 February 2020 |
|
|||||
Michael Larsen | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|||||
Professor Lucy Blue | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
John David Edmund Gallagher | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Laura Elliott | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Jeanette Elizabeth Ratcliffe BA Hons | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||
Sara Cathryn Bick | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||
William Russell Bick | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £754 | £14.94k | £16.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £14.84k | £757 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 01 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 01 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 21 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 24 Ebrill 2022 | 206 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 24 Ebrill 2022 | 206 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY, CULTURE AND HERITAGE OF NEWLYN, CORNWALL IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION OF EXHIBITIONS, LECTURES, WORKSHOPS, TRADITIONAL CRAFTS DEMONSTRATIONS AND OTHER EVENTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KILN COTTAGE
38 Boase Street
Newlyn
PENZANCE
TR18 5JE
- Ffôn:
- 07850599719
- E-bost:
- secretary@newlynfishtrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window