ymddiriedolwyr INSURANCE MUSEUM
Rhif yr elusen: 1188138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reginald Ewart Brown | Cadeirydd | 24 February 2020 |
|
|
||||
Ian Simons | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Paul John Miller | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Stephen Charles Scott Wilkinson | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Maria Cristina Baez Bano | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||
ROGER WILLIAM SANDERS OBE | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|||||
JUDITH PLEASANCE CC | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|||||
John Charles Bissell | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.