MILLIMETRES 2 MOUNTAINS FOUNDATION CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Millimetres to Mountains aim is to be the catalyst for positive change in people facing challenges in life. Through discovery and adventure we provide a platform for individuals to redefine their own limitations and take steps towards a brighter future.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Mawrth 2020: CIO registration
- M2M FOUNDATION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euan Craig | Cadeirydd | 04 June 2020 |
|
|
||||
Serena Monique Kersten MBE | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Jonathan David Myers | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Ross Stirling | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|
||||
Andrew Craig Summers | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|
||||
Oliver Barkley | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Edward Jackson | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Freya Dawson | Ymddiriedolwr | 13 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.35k | £112.08k | £259.45k | £190.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.46k | £80.87k | £186.38k | £224.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Chwefror 2023 | 101 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Chwefror 2023 | 101 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Chwefror 2022 | 108 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Chwefror 2022 | 108 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE THE NEEDS OF THOSE WHO HAVE SUFFERED OR ARE SUFFERING FROM MENTAL OR PHYSICAL ILLNESS OR DISABILITY BY PROVIDING GRANT FUNDING TO ENABLE THEM PARTAKE IN OUTDOOR CHALLENGES AND TRIPS WHICH ASSIST THEIR RECOVERY. 2) TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE CHARITY TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
White Lias
Loves Hill
Timsbury
BATH
BA2 0EU
- Ffôn:
- 07398870008
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window