ymddiriedolwyr NORTH YORKSHIRE EAST COUNTY FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1185965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Wishart McFarlane BSc | Cadeirydd | 14 April 2016 |
|
|
||||
Pamela Perkins | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Gill Edmonds | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Haiste Burns | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Helen Lane | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Margaret Ellison BAHons | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Dr Lindsay Mary Gee | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Janet Marjorie Oddy | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
||||
LINDA CARISS | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|
||||
JEAN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 14 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.