BRITISH BURN ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the BBA are, for the public benefit, the relief of those suffering from burn injuries by: 1 Disseminating knowledge and stimulating prevention in the field of burns 2 Promoting education in all aspects of burn care; 3 Promoting and supporting research into scientific, clinical and societal aspects of burn injury. 4Promoting standards in the delivery of burn care
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gerner
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Jersey
- Yr Alban
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 260167 BRITISH BURN ASSOCIATION
- 06 Chwefror 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Lee | Cadeirydd | 30 September 2020 |
|
|||||
Emily M Bridge | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|
||||
Claire Black | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
Sankhya Kapil Sen | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Nikolaos Arkoulis | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr Ascanio Tridente | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Dr Laura Shepherd | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Emily Huddleston | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Dr Brendan Sloan | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|||||
Simon Booth | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Odhran Shelley FRCS | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Victoria Jayne Dudman BSc Hons | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.36k | £81.37k | £237.98k | £348.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.12k | £71.92k | £202.76k | £277.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 06 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 06 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 06 Feb 2020 as amended on 22 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
4.1 THE OBJECTS OF THE CIO ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF OF THOSE SUFFERING FROM BURN INJURIES BY: 4.1.1 DISSEMINATING KNOWLEDGE AND STIMULATING PREVENTION IN THE FIELD OF BURNS; 4.1.2 PROMOTING EDUCATION IN ALL ASPECTS OF BURN CARE; 4.1.3 PROMOTING AND SUPPORTING RESEARCH INTO SCIENTIFIC, CLINICAL AND SOCIETAL ASPECTS OF BURN INJURY; 4.1.4 PROMOTING STANDARDS IN THE DELIVERY OF BURN CARE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Royal College Of Surgeons
38-43 Lincoln's Inn Fields
LONDON
WC2A 3PE
- Ffôn:
- 02078696923
- E-bost:
- info@britishburnassociation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window