WORLD APOSTOLATE OF FATIMA (ENGLAND & WALES)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting the message of Our Lady of Fatima by distributing literature, newsletters and DVDs and arranging talks and visits to Cathedrals and churches; Encouraging personal and shared prayers and devotions and operating home Rosary groups; Organising an annual pilgrimage to Fatima
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Mai 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Cunningham | Cadeirydd | 17 May 2022 |
|
|
||||
Julia D'Souza | Ymddiriedolwr | 15 November 2024 |
|
|
||||
Marie Kathleen Too Heng Kwee | Ymddiriedolwr | 15 November 2024 |
|
|
||||
Mari Yakeza Te | Ymddiriedolwr | 15 November 2024 |
|
|
||||
Barbara Dixon | Ymddiriedolwr | 15 November 2024 |
|
|
||||
Stephanie Mary Hayward | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Donal Anthony Foley | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Oonagh Mary Elizabeth Pittam | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Jerlito Balagtas Paler | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Jerry Rivera | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £111.77k | £58.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.43k | £47.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Chwefror 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Chwefror 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 May 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CATHOLIC FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY THE PROMOTION OF THE AUTHENTIC TEACHING OF THE CATHOLIC FAITH AND IN PARTICULAR THE MESSAGE OF FATIMA, BY: * DISTRIBUTING LITERATURE, NEWSLETTERS AND DVDS AND ARRANGING TALKS AND VISITS TO CATHEDRALS AND CHURCHES THAT PROMOTE THE MESSAGE OF OUR LADY OF FATIMA; * ENCOURAGING PERSONAL AND SHARED PRAYERS AND DEVOTIONS AND OPERATING HOME ROSARY GROUPS; * CO-ORDINATING THE VISITS TO CHURCHES AND CATHEDRALS OF THE STATUE OF OUR LADY AND A RANGE OF RELIGIOUS RELICS CONNECTED TO OUR LADY OF FATIMA; AND * ORGANISING AN ANNUAL PILGRIMAGE TO FATIMA. THIS MEANS BRINGING PEOPLE TO FULL CONSECRATION OF CONVERSION, DEVOTION, INTIMATE ESTEEM, REVERENCE AND LOVE. IT IS THE SPIRIT OF CONSECRATION AND CONVERSION WHERE GOD WISHES TO ESTABLISH IN THE WORLD DEVOTION TO THE IMMACULATE HEART OF MARY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
42 BLENHEIM GARDENS
KINGSTON UPON THAMES
KT2 7BW
- Ffôn:
- 07786487557
- E-bost:
- npresident@waf-ew.org.uk
- Gwefan:
-
worldfatima-englandwales.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window