MANSFIELD WILDLIFE RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Mansfield Wildlife Rescue provides help for injured, abandoned and orphaned native wildlife with the aim to return those in care back to their natural habitat. Some examples of the wildlife we look after are badgers, foxes, hedgehogs, birds of prey, swallows etc. The areas we cover are Nottinghamshire, Derbyshire, South Yorkshire and Lincolnshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Derby
- Swydd Lincoln
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheryl Martins | Cadeirydd | 12 November 2019 |
|
|
||||
Hazel Marie Pearson | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
Adele Bonsall | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
Ashlie Jade Martins | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
Jonathan David Light | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Nicola Wright | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.37k | £21.29k | £24.98k | £20.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.27k | £9.92k | £27.54k | £23.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £785 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO RELIEVE THE SUFFERING AND DISTRESS OF WILDLIFE IN NEED OF CARE AND MEDICAL ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, NEGLECT OR MISTREATMENT. TO PROVIDE AND MAINTAIN RESCUE HOMES AND OTHER FACILITIES FOR THE RECEPTION, CARE AND TREATMENT FOR SUCH WILDLIFE. TO EDUCATE AND PROMOTE TO THE PUBLIC THE ADVANCEMENT OF MATTERS CONCERNING ANIMAL WELFARE AND THE PREVENTION AND CRUELTY AND SUFFERING TO WILDLIFE. TO RELEASE RECOVERED WILDLIFE BACK TO THEIR NATURAL HABITAT OR PROVIDE OTHER FACILITIES WHERE WILDLIFE CANNOT BE RELEASED. TO COVER THE AREAS OF NOTTINGHAMSHIRE, DERBYSHIRE, LINCOLNSHIRE AND STH YORKSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Mansfield Wildlife Rescue
Common Lane
Pleasley Vale
MANSFIELD
Nottinghamshire
NG19 8FJ
- Ffôn:
- 01623 810625
- E-bost:
- mansfieldwildlife@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window