SHROPSHIRE MUSIC TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advance the education of the public in the art of music and the other arts, in particular by the presentation of public concerts, recitals, lectures, master classes and similar events in Shropshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 12 Ebrill 1984: Cofrestrwyd
- SHREWSBURY MUSIC TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jane Margaret Povey | Cadeirydd | 08 January 2025 |
|
|
||||
Caroline Nowotarski | Ymddiriedolwr | 02 August 2024 |
|
|
||||
Andrea P A Belloli | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Katharine Jane Rink | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Christine Lindsey Stephens | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Roger Harry Terry | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.04k | £22.89k | £61.39k | £53.93k | £61.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.41k | £12.97k | £40.31k | £53.88k | £51.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.25k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 12 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 12 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 10 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 10 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 22 MARCH 1984 AS AMENDED 29 OCTOBER 1989.
Gwrthrychau elusennol
UPON TRUST TO PAY OR APPLY THE WHOLE OF I) THE ANNUAL INCOME OF THE TRUST FUND AND (II) THE CAPITAL OF THE TRUST FUND FOR ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ART OF MUSIC AND THE OTHER ARTS IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT AND IN PARTICULAR BUT ONLY IN FURTHERANCE OF THAT OBJECT BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS, RECITALS, LECTURES, MASTERCLASSES AND OTHER LIKE EVENTS IN SHREWSBURY AND ITS ENVIRONS.
Maes buddion
SHREWSBURY AND ITS ENVIRONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 Whitehall Street
Shrewsbury
SY2 5AD
- Ffôn:
- 07377 971386
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window