Hanes ariannol COWBIT VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 515027
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.81k £28.45k £23.34k £5.89k £34.00k
Cyfanswm gwariant £7.20k £21.21k £17.27k £14.42k £21.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £22.35k N/A N/A £20.00k