BISMILLAH UK CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's objects are for the benefit of the disadvantaged, victims of disaster by flood, cyclone and people effected by war anywhere in the world particularly people of Bangladesh who are in hardship by: Relieving poverty, sickness and distress as a result of floods, cyclones and natural calamities by providing monetary support and where necessary by providing physical support. Improving
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lambeth
Llywodraethu
- 27 Chwefror 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Md Foysal Ahmed | Cadeirydd | 16 September 2019 |
|
|
||||
SYED ATIQUL HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
Mohammed Abdul Salim | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
MOHAMMED SHAMSUL ISLAM | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.04k | £7.05k | £6.13k | £6.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12 | £5.02k | £4.30k | £1.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 15 Mawrth 2025 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 FEB 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY IN BANGLADESH BY PROVIDING GRANTS TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34-36 New Park Road
LONDON
SW2 4UN
- Ffôn:
- 02036202702
- E-bost:
- info@bismillahukcharity.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window