TENBURY WELLS MUSEUM AND HISTORY GROUP CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides and maintains a Museum in Tenbury to collect and display items of historic interest particularly for the local area. This includes various documents and photographs including digital copies of the Tenbury Advertiser available for research. In addition the charity organises monthly talks on historical subjects especially as related to the local area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Amwythig
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 508827 TENBURY WELLS MUSEUM & HISTORY GROUP
- 09 Rhagfyr 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Franklin | Ymddiriedolwr | 03 April 2025 |
|
|
||||
Jill Malek | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Steven Howard Malek | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Dr David Patrick | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Phillip Rees | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Monica Rees | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Tracey Morris | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.39k | £6.97k | £17.92k | £7.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.14k | £2.97k | £11.47k | £6.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £450 | £2.67k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Tachwedd 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 09 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN TENBURY AND THE SURROUNDING AREA BY: A) PROVIDING AND MAINTAINING A MUSEUM WITHIN OR NEAR TENBURY AND TO ACQUIRE, PRESERVE, AND DISPLAY ITEMS OF HISTORICAL INTEREST RELATING TO TENBURY AND ITS ENVIRONS; (B) UNDERTAKING AND PROMOTING RESEARCH INTO THE HISTORY OF TENBURY AND ITS ENVIRONS, THE USEFUL RESULTS OF WHICH WILL BE PUBLISHED FOR THE PUBLIC BENEFIT; (C) ASSISTING, IN CONJUNCTION WITH OTHER INTERESTED PARTIES AND SOCIETIES, IN THE CONSERVATION OF TENBURY’S HISTORICAL BUILDINGS AND AMENITIES.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tenbury Museum
Cross Street
Tenbury Wells
Worcestershire
WR15 8EF
- Ffôn:
- 07361 701804
- E-bost:
- info@tenburymuseum.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window