DORSET INDIAN ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our aim is to promote arts and cultural heritage of India. We achieve this by organising celebrations like Durga Puja, Saraswati Puja, Rabindra Nazrul Jayanti and other cultural programmes throughout the year. We arrange charity events and raffles to raise money and we have donated to charities like BBC Children in Need, St Mungos Bournemouth, Julias House, Bournemouth Womens Refuge and others.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
26 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bournemouth
- Dorset
- Poole
Llywodraethu
- 16 Mehefin 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Amitabha Chakrabarti | Cadeirydd | 26 January 2015 |
|
|
||||
Dr Sandeep Mukherjee | Ymddiriedolwr | 03 December 2017 |
|
|
||||
Malay Chanda | Ymddiriedolwr | 03 December 2017 |
|
|
||||
Sid Ghosh | Ymddiriedolwr | 26 January 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.33k | £4.50k | £7.48k | £10.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.33k | £4.47k | £7.59k | £9.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 JAN 2015 AS AMENDED ON 24 MAY 2020
Gwrthrychau elusennol
THE ORGANISATION'S OBJECTS ARE: A) TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE ARTS AND CULTURAL HERITAGE OF INDIA. B) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. C) TO FURTHER SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL THINK FIT FROM TIME TO TIME, IN PARTICULAR THROUGH THE MAKING OF GRANTS AND DONATIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
271 SANDBANKS ROAD
LILLIPUT
POOLE
271 Sandbanks Road
POOLE
BH14 8EY
- Ffôn:
- 07766006825
- E-bost:
- amitc99@yahoo.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window