Ymddiriedolwyr AUTISM CENTRE OF EXCELLENCE
Rhif yr elusen: 1191599

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraser Hardie | Cadeirydd | 01 April 2021 |
|
|
||||
Prof Jason Atta Kwei Arday | Ymddiriedolwr | 30 March 2024 |
|
|
||||
JOANNA HELENA PENROSE BUCKLEY | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Elias Sakellis | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|
||||
Anna Maria Lewy | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Andrew James Buisson | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Professor Simon Baron-Cohen | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Norah Binks | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Dr LEWIS OWENS | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Iain Vyvyan Pocock | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Dr Ian Sebastian Hall | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Dr Jonathan Leslie Tobin | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.