CHATTERBOX PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are Chatterbox Pre School on a military base in Wiltshire We are open to Military personal children and offer places outside the camp to local children. We hold cake stalls to raise money to buy childens equipment
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wiltshire
Llywodraethu
- 28 Mai 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1065539 CHATTERBOX PRE-SCHOOL PLAYGROUP
- 24 Mawrth 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Claire Oldfield | Cadeirydd | 17 February 2022 |
|
|
||||
Selina Taylor | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|
||||
Carolyn Morton | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 |
|
|
||||
ELIZABETH BAWCUTT | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £122.97k | £59.57k | £37.10k | £53.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.29k | £98.40k | £51.80k | £54.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 09 Chwefror 2025 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 05 Mawrth 2025 | 28 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 06 Mehefin 2024 | 122 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 07 Awst 2024 | 184 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 27 Chwefror 2023 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 27 Ebrill 2023 | 81 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGH PROVISION OF A PRE-SCHOOL IN TRENCHARD LINES, UPAVON, BY OFFERING APPROPRIATE PLAY AND LEARNING FACILITIES THAT MEET THE NEEDS OF CHILDREN IN THE LOCAL AREA REGARDLESS OF FAMILY STATUS, GENDER, DISABILITY, ETHNIC ORIGIN, CULTURE, RELIGION OR BELIEF.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHATTERBOX PRE-SCHOOL
Trenchard lines
UPAVON STATION
PEWSEY
SN9 6BE
- Ffôn:
- 01980615275
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window