Hanes ariannol LOCAL SOLUTIONS
Rhif yr elusen: 515060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.63m | £14.28m | £14.47m | £13.34m | £12.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.94m | £14.74m | £14.37m | £12.72m | £12.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £11.50m | £12.07m | £11.38m | £10.43m | £10.02m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £16.12k | £877.24k | £504.86k | £130.24k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £161.38k | £145.60k | £141.15k | £75.84k | £76.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.41m | £14.13m | £14.32m | £13.27m | £12.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.83k | £4.16k | £735 | £201 | £11.45k | |
|
Incwm - Arall | £54.30k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.83m | £14.65m | £14.31m | £12.67m | £12.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £109.54k | £92.20k | £52.47k | £48.69k | £95.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £77.83k | £66.11k | £56.98k | £46.41k | £88.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.