PENSBY WOOD PARENTS AND CARERS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide educational and recreational activities to proufoundly disabled adults and the wider community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 16 October 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wirral
Llywodraethu
- 13 Chwefror 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Anthony Williams | Cadeirydd | 22 May 2019 |
|
|||||
Conrad Toohey | Ymddiriedolwr | 22 May 2020 |
|
|
||||
Lesley Lilian King | Ymddiriedolwr | 22 May 2020 |
|
|
||||
Jane Barbara Tipping | Ymddiriedolwr | 22 May 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 16/10/2020 | 16/10/2021 | 16/10/2022 | 16/10/2023 | 16/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.64k | £21.97k | £23.41k | £23.41k | £3.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50 | £50 | £50 | £50 | £23.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 16 Hydref 2024 | 03 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 16 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 16 Hydref 2023 | 19 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 16 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 16 Hydref 2022 | 06 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 16 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 16 Hydref 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 16 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 16 Hydref 2020 | 12 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 16 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 MAY 2019 AS AMENDED ON 22 JAN 2020
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF DISABLED ADULTS, THEIR PARENTS AND CARERS FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: 1.PROVIDING AND SUPPORTING SERVICES, FACILITIES AND EDUCATION AT PENSBY WOOD DAY CENTRE 2.RAISING PUBLIC AWARENESS OF LIVING WITH DISABILITIES 3.WORKING TO PROMOTE INCLUSION AND REDUCE ISOLATION AND LONELINESS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
50A SOMERSET ROAD
PENSBY
WIRRAL
CH61 8SW
- Ffôn:
- 01516487313
- E-bost:
- info@wirralevolutions.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window