WARK RECREATIONAL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide sporting and recreational facilities to the village and parish of Wark, Northumberland. This includes cricket and football pitches for rent, a children's playground, a 5-a-side pitch, floodlit training areas and a large pavilion that can be used for parties, weddings, receptions et al.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Northumberland
Llywodraethu
- 30 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 522156 WARK RECREATIONAL CHARITY
- 06 Rhagfyr 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAPHNE DICKESON | Cadeirydd | 01 October 2019 |
|
|
||||
Bruce Desmond Napier | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|||||
Nigel Wright | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Simon Spencer Gilroy | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Will David Forsyth | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Geoff Ellison | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
David John Glendinning | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.55k | £8.86k | £3.44k | £31.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.20k | £5.07k | £3.70k | £41.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £8.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 25 Hydref 2024 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 25 Hydref 2024 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 13 Chwefror 2023 | 136 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 13 Chwefror 2023 | 136 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 13 Chwefror 2023 | 501 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 13 Chwefror 2023 | 501 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE, IN PARTICULAR BY PROVIDING A RECREATION GROUND FOR THE INHABITANTS OF THE PARISH OF WARK IN THE COUNTY OF NORTHUMBERLAND.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Warkshaugh
Wark
HEXHAM
Northumberland
NE48 3NP
- Ffôn:
- 01434230629
- E-bost:
- m_stoksted@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window