ROTARY CLUB OF BRADFORD BRONTE TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
This is our Charity Account which runs alongside our normal Rotary activities. It used to enable us to raise funds to help the various local charities and people in the Bradford District. We are happy to help all activities that are considered a worthy cause and benefits people locally and nationally. Funds are raised through sponsored walks, charitable events and bucket collections.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 03 Rhagfyr 2019: Cofrestrwyd
- THE ROTARY CLUB OF BRADFORD BRONTE TRUST FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saleem Kader | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
ALISON WHALLEY | Ymddiriedolwr | 03 September 2023 |
|
|
||||
Anne Elisabeth Griffin | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.82k | £5.82k | £3.30k | £6.69k | £19.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.64k | £6.66k | £9.19k | £2.59k | £20.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 28 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 27 Awst 2024 | 119 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 29 Mehefin 2023 | 60 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 26 Ionawr 2023 | 271 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 26 Ionawr 2023 | 636 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10 DEC 2009
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES HEREBY DECLARE THAT THE TRUSTEES SHALL HOLD AND APPLY THE TRUST FUND AND ALL OTHER MONIES WHICH MAY FROM TIME TO TIME BE RECEIVED BY THE TRUSTEES (WHETHER SUCH MONIES SHALL ARISE FROM DONATIONS BEQUESTS DEEDS OF COVENANT OR FROM ANY OTHER SOURCE) AND ALSO THE INVESTMENTS FOR THE TIME BEING REPRESENTING THE SAME ( ALL OF WHICH ARE HEREINAFTER INCLUDED IN THE EXPRESSION "THE TRUST FUND") UPON TRUST TO APPLY BOTH THE CAPITAL AND INCOME THEREOF TO OR FOR THE RELIEF OF THE POOR AND NEEDY OR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE CLUB SHALL IN DULY CONSTITUTED MEETING FROM TIME TO TIME DIRECT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Great Victoria Hotel
Bridge Street
BRADFORD
West Yorkshire
BD1 1JX
- Ffôn:
- 07816885759
- E-bost:
- anigriffin@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window