CHERISH DEMENTIA HOLIDAYS CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide holidays and day trips and other activities for people with Dementia and their Carers
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Coventry
- Solihull
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 07 Medi 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1145734 CHERISH DEMENTIA HOLIDAY TRUST
- 25 Tachwedd 2019: CIO registration
- CHERISH DEMENTIA HOLIDAYS CIO (Enw gwaith)
- CHERISH DEMENTIA HOLIDAY CIO (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keiran Lee | Cadeirydd | 15 January 2024 |
|
|
||||
JANET MARY WRIGHT | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Pat Shilton | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Maureen Bishop | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Blanche McCartney | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.71k | £7.19k | £6.99k | £21.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.63k | £4.99k | £6.96k | £25.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 09 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 09 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 21 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 05 Hydref 2022 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 23 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 23 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 25 Nov 2019 as amended on 27 Jan 2020 as amended on 27 Jan 2020 as amended on 27 Jan 2020 as amended on 27 Jan 2020 as amended on 28 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE LIVING WITH DEMENTIA AND TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF PERSONS WHO ARE CURRENTLY OR WERE FORMERLY CARING FOR PEOPLE WITH DEMENTIA IN COVENTRY, SOLIHULL AND WARWICKSHIRE, IN PARTICULAR BY PROVIDING SHORT BREAK HOLIDAYS, ACTIVITIES AND OPPORTUNITIES FOR SOCIAL INTERACTION. IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS THE CHARITY WILL: - ORGANISE AND PROVIDE SHORT HOLIDAYS FOR THOSE WITH DEMENTIA AND THEIR CARERS; - ENCOURAGE SOCIAL INCLUSION BY BRINGING PEOPLE WITH CARE RESPONSIBILITIES FROM ALL SECTIONS OF THE COMMUNITY TOGETHER FOR MUTUAL SUPPORT AND SHARED LEARNING; - PROVIDE OPPORTUNITIES FOR CARERS AND THOSE PEOPLE BEING CARED FOR TO EXPERIENCE A DIFFERENT ENVIRONMENT GIVING THEM A BREAK FROM THEIR DAY TO DAY ROUTINE; - RAISE AWARENESS OF THE ACTIVITIES OF THE ORGANISATION AND THE POSITIVE BENEFITS FOR CARERS AND THOSE CARED FOR.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
30 Keresley Road
COVENTRY
CV6 2JD
- Ffôn:
- 07718235720
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window