LEADERS 4 CHANGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Homeless services advice, advocacy and housing solutions for vulnerable and at risk individuals
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 October 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 09 Mawrth 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Atkins | Cadeirydd | 09 March 2020 |
|
|
||||
Andrew le Marinel | Ymddiriedolwr | 04 February 2023 |
|
|
||||
Andrew Martin Lonsdale | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/10/2020 | 30/10/2021 | 30/10/2022 | 30/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £19.93k | £3.61k | £525 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £90 | £87 | £60 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2023 | 25 Medi 2024 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2023 | 25 Medi 2024 | 26 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2022 | 25 Medi 2024 | 392 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2022 | 25 Medi 2024 | 392 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2020 | 13 Ionawr 2022 | 136 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2020 | 13 Ionawr 2022 | 136 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 09 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AND THE RELIEF OF HOMELESS PEOPLE BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE PROJECTS, FOOD, TEMPORARY SHELTER, AND SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/- Double Decker Buses
Yard 2A Canal Way
London
W10 5AZ
- Ffôn:
- 02070609410
- E-bost:
- hello@leaders4change.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window