CHASING RAINBOWS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Chasing rainbows provide a vital service within the local community of Hull & The East Riding of Yorkshire supporting women and partners going through baby loss, infertility and miscarriage. We offer an environment to talk about loss and to support you. We also have focussed support for women going through recurrent miscarriage and infertility and campaign for better compassionate bereavement care
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 October 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 06 Ebrill 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia Kocik | Cadeirydd | 09 March 2025 |
|
|
||||
Emma MacRae | Ymddiriedolwr | 09 March 2025 |
|
|
||||
Ainsley Belton | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Amy Joy Donnelly | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Stephanie Lake | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|
||||
Nicola Dobson | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2021 | 01/10/2022 | 01/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.02k | £7.24k | £25.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £3.33k | £19.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2021 | 20 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 06 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
TO RAISE AWARENESS AND UNDERSTANDING IN THE SUBJECT OF FERTILITY, PREGNANCY LOSS AND RECURRENT MISCARRIAGE AND INTO ITS EFFECTS ON WOMEN, WHETHER PHYSICAL, MEDICAL, PSYCHOLOGICAL OR SOCIAL. THE RELIEF OF PHYSICAL AND MENTAL SICKNESS OF PERSONS IN NEED BY REASON OF RECURRENT MISCARRIAGES, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF SUPPORT GROUPS, TO PROVIDE SUPPORT AND ASSISTANCE FOR WOMEN WHO ARE SUFFERING FROM ANY PHYSICAL OR MENTAL ILLNESS OR DISTRESS AS A RESULT OF MISCARRIAGE OR INFERTILITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
35 Arkwright Park
Kirkella
HU10 7JZ
- Ffôn:
- 07956174284
- E-bost:
- chasingrainbowscharity@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window