ymddiriedolwyr CLIMBING OUT OF DEPRESSION
Rhif yr elusen: 1189274
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kate Louise Jackson | Cadeirydd | 06 September 2019 |
|
|
||||
Kate Louise Renshaw | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Emily Jane Moreton-Smith | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Kathleen Ann Goodman | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Sally Heath | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Jonathan William Guy Hatfield | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
PATRICIA MARIA KEMP | Ymddiriedolwr | 27 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.