ymddiriedolwyr HAVERFORDWEST FREEMEN'S ESTATE
Rhif yr elusen: 515111
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN FREDERICK TULLY GREEN | Cadeirydd | 18 February 2013 |
|
|
||||
Martin Hywel Thomas | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Geoffrey Williams | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
R J Evans | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
JOHN TIMOTHY GREEN | Ymddiriedolwr | 20 February 2013 |
|
|
||||
NIGEL WHITTOW | Ymddiriedolwr | 18 February 2013 |
|
|
||||
IAN THOMAS | Ymddiriedolwr | 13 February 2013 |
|
|||||
WILLIAM DAVID ANTHONY THOMAS | Ymddiriedolwr | 13 February 2013 |
|
|
||||
CHARLES W D DAVIES | Ymddiriedolwr | 13 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.