Ymddiriedolwyr HOOE BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1187358

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Hannah Freeland | Cadeirydd | 14 January 2020 |
|
|
||||
Susan Edwards | Ymddiriedolwr | 07 April 2025 |
|
|
||||
Dr Anne Rogers | Ymddiriedolwr | 07 April 2025 |
|
|
||||
Stephen Williams | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
Kerry Moore | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
ROBERT ASHURST | Ymddiriedolwr | 26 May 2020 |
|
|
||||
Dr Gillian Kelso Webster | Ymddiriedolwr | 26 May 2020 |
|
|
||||
Sally Louise Dunne | Ymddiriedolwr | 26 May 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.