FALL INTO PLACE THEATRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. The advancement of the art of drama in such ways as the trustees may from time to time decide. 2. To promote social inclusion for the public benefit by preventing people from becoming socially excluded, relieving the needs of those people who are socially excluded and assisting them to integrate into society through the provision of creative activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £12,383 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 12 Mai 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANESSA BROWN | Cadeirydd | 12 May 2020 |
|
|
||||
Ellen Stevens | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|
||||
Aisha Ali | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £282.05k | £113.92k | £83.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £186.05k | £128.98k | £97.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £114.91k | £41.07k | £12.38k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 14 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 14 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 06 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 06 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 May 2020
Gwrthrychau elusennol
“THE CHARITY’S OBJECTS ARE, FOR THE BENEFIT OF PEOPLE IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE SEACROFT AREA OF LEEDS: 1. THE ADVANCEMENT OF THE ART OF DRAMA IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE. 2. TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY THOUGH THE PROVISION OF CREATIVE ACTIVITIES. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE ‘SOCIALLY EXCLUDED’ MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PART OF SOCIETY, AS A RESULT OF BEING A MEMBER OF A SOCIALLY AND/OR ECONOMICALLY DEPRIVED COMMUNITY.”
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HEARTS AND ENTERPRISE CENTRE
BENNETT ROAD
HEADINGLEY
LEEDS
LF6 3HN
- Ffôn:
- 07341254967
- E-bost:
- info@fallintoplace.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window