ELSENHAM COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF ELSENHAM WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. TO PROVIDE A COMMUNITY ASSOCIATION MEMORIAL HALL FOR THE USE OF ORGANISATIONS, CLUBS AND PRIVATE HIRE. TO HOLD EVENTS THROUGHOUT THE YEAR TO RAISE FUNDS - VILLAGE FETE, CHRISTMAS BAZAAR. TO FACILITATE THE PRODUCTION OF ELSENHAM NEWS(VILLAGE MAGAZINE).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Essex
Llywodraethu
- ECA (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Waite Mrs | Cadeirydd | 12 March 2020 |
|
|||||
Douglas James Stephenson | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|
||||
Christopher Richardson | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|
||||
Lynda Jolly | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|
||||
Christopher John Waite | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|
||||
Ian Robert Watt Jackson | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Ricky Lambourne | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
SHIRLEY PATRICIA MARY WILCOCK | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Gloria Eatson | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|||||
Peter John Johnson | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|||||
Petrina Michelle Lees | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|||||
Gillian Lesley Hathaway | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
Frances Mary Lambert | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
Moyra Jean Jackson | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|||||
Cheryl Tina Rae | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Allan Hathaway | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Margaret Shaw | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
DAVID VICTOR VERLANDER | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.01k | £33.62k | £28.12k | £34.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.82k | £24.51k | £48.08k | £56.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £2.87k | £2.46k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 19 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ESTABLISH AND RUN ELSENHAM MEMORIAL HALL AND TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF ELSENHAM ("AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF AGE, DISABILITY, NATIONALITY, GENDER, SEXUAL ORIENTATION, GENDER REASSIGNMENT, MARRIAGE OR CIVIL PARTNERSHIP, PREGNANCY OR MATERNITY, RACE OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Elsenham Memorial Hall
Off Leigh Drive
Elsenham
BISHOP'S STORTFORD
CM22 6BY
- Ffôn:
- 07050129549
- E-bost:
- ELSENHAMCA@BTINTERNET.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window