THE CIRCUS PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Circus Project is an aerial circus arts training organisation. We offer weekly classes and workshops to the community of Brighton and Hove and the surrounding areas. Children from 7yrs and adults of all ages.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Brighton And Hove
Llywodraethu
- 13 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1107838 THE CIRCUS PROJECT
- 27 Gorffennaf 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER HEDGETHORNE | Cadeirydd | 27 July 2020 |
|
|
||||
Selene Rull-Usano | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Lauren Annie Carroll | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Lucy Kenward | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
David Ward | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.77k | £39.14k | £44.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.87k | £30.17k | £42.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Rhagfyr 2023 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Rhagfyr 2023 | 48 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 27 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN BRIGHTON & HOVE, PRIMARILY IN HANGLETON & KNOLL, BOTH BY THE TEACHING OF CIRCUS SKILLS IN A SAFE AND SUPPORTIVE ENVIRONMENT AND BY THE PROVISION OF ACCESS TO PROFESSIONAL CIRCUS AND THEATRICAL PRODUCTIONS THROUGH PERFORMANCE.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HANGLETON COMMUNITY CENTRE
HARMSWORTH CRESCENT
HOVE
BN3 8BW
- Ffôn:
- 07957456961
- E-bost:
- mail@thecircusproject.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window