Joey’s Legacy Rescue & Rehoming

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We rescue, rehabilitate and rehome dogs who are in need of care. We have a no destruction policy and never put a healthy dog to sleep. Full assessment is completed whilst the dogs are in our care to ensure that when rehomed they can be matched to the right family. We will then offer life time advice, support, and rescue back up to the dogs which we have rehomed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Ebrill 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1181685 BOXER AND BULLY SAVIOURS
- 01 Tachwedd 2019: CIO registration
- JOEY'S LEGACY BOXER RESCUE LIVERPOOL (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICKY HEELEY | Cadeirydd | 01 November 2019 |
|
|
||||
REBECCA DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Kelly Smith | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.82k | £44.70k | £52.69k | £71.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.34k | £45.61k | £31.30k | £59.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 09 Medi 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 09 Medi 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 01 Nov 2019 as amended on 18 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF DOGS, IN PARTICULAR BOXERS, BOXER CROSSES AND SIMILAR BREEDS, IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND, IN PARTICULAR, TO PROVIDE AND MAINTAIN RESCUE HOMES OR OTHER FACILITIES FOR THE RECEPTION, CARE AND TREATMENT OF SUCH DOGS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
39 Lichfield Close
Bootle
L30 1PU
- Ffôn:
- 07928 080776
- E-bost:
- joeyslegacybr@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window