Ymddiriedolwyr THAMES SAILING CLUB
Rhif yr elusen: 1186490

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Franklyn Laity | Cadeirydd | 28 March 2023 |
|
|
||||
David-barrington West | Ymddiriedolwr | 04 August 2024 |
|
|
||||
Thomas Alan Edward Wilson | Ymddiriedolwr | 23 June 2024 |
|
|
||||
kevin michael pearson | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Carolyn Eleanor Munday | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Justin John Dunn | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.