DORSET YOUTH BOWLS ACADEMY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Offer coaching and competitive opportunities through an academy based structure of youth bowlers , under 18 years old , residing in Dorset, in the Sport of Flat Green Bowls . Indoors and Outdoors.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dorset
Llywodraethu
- 11 Rhagfyr 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Ives B.E.M | Cadeirydd | 03 April 2019 |
|
|
||||
Beverley Ann Champion | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|
||||
Julie Karen Leake | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/04/2021 | 02/04/2022 | 02/04/2023 | 02/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04k | £5.49k | £3.03k | £4.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £367 | £3.48k | £1.37k | £1.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 02 Ebrill 2024 | 30 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Ebrill 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Ebrill 2022 | 18 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Ebrill 2021 | 21 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ebrill 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 03 APR 2019 AS AMENDED ON 19 NOV 2019 as amended on 27 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECT IS THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF PEOPLE UNDER THE AGE OF 18 WHO PARTICIPATE AT A BOWLING CLUB IN DORSET BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PLAYING BOWLS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DORSET YOUTH BOWLS ACADEMY
DORCHESTER BOWLS CLUB
ARMADA WAY
DORCHESTER
DT1 2TN
- Ffôn:
- 01202056105
- E-bost:
- julesleake@icloud.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window